Wie ist die mathe aufgabe zu verstehen/5 klasse?

...komplette Frage anzeigen

3 Antworten

(34×11)×(10×23)=??

(64×23)×744=??

Die Klammern dienen hier nur zum besseren Verständnis, das Ergebnis beeinflussen sie nicht.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

1.) (34x11) x (10x23) = 86020

2.) (64x23) x 744 = 1095168

Kann das sein? Bin nicht so ein Mathegenie xD

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Die Aufgabe ist 34*11*10*23 und das kannst du ja anordnen wie du willst. 

Kannst also nicht viel falsch machen, da (a*b)*c = a*(b*c) ist.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung
Kommentar von iamafangirl
01.03.2017, 20:38

Man muss nicht alle Zahlen miteinander multiplizieren, sondern die Produkte von 34 und 11 mit dem von 10 und 23, also (34x11) x (10x23)

0

Was möchtest Du wissen?