3542/14 rechnerisch berechnen ohne ein Taschenrechner und wenn es geht leicht erklärt?

... komplette Frage anzeigen

7 Antworten

3452:14 =
Ok zuerst schaust du wie oft 14 in 35 drinnen ist, das ist 2 mal mit 7 Rest
Gut jetzt schreibst du die 2 mal neben das = und die 7 unter den 4er
Als nächstes schreibst du neben die 7 die 5 (=75) und schaust wie oft da die 14 rein geht, das sind 5 mal mit 5 Rest
So die 5 wieder neben das = und die 5 unter die 5 und die 2 herab (=52)
Wieder Schaun wie oft die 14 in 52 rein geht, sind 3 mal mit 10 Rest
Ergebnis ist 253 mit 10 Rest

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung
Kommentar von fitgirl01
02.05.2016, 16:45

sry ich hab die Zahlen vertauscht in der Angabe 4 und 5. Du musst es aufjeden Fall so rechnen nur hab leider die Angabe schon vertauscht. hoffe du kennst dich trotzdem aus.

0

3500 = 500*7 = 250 *14

42 = 6 * 7 = 3 *14

3542 = 253*14

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

3542 durch 7 teilen, das solltest du im Kopf rechnen können. (.506)

Das Ergebnis durch 2 ->.  das geht auch im Kopf = 253


Mit Papier und Bleistift rechnest du  dann die Probe. 

3542 : 14= ( siehe Anleitungen)

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Primzahlzerlegung (zumindest im Nenner) ist das Zauberwort.

14 = 7*2

Und 3542 = 35*100+42

Also (35*100+42)/(7*2)=35*100/(7*2) + 42/(7*2) = 5*100/2 + 6/2 = 250 + 3 =253.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

versuche es mal mit Kopfrechnen und nehme dazu einen Zettel in die Hand zum notieren der Zwischensummen und der Einzelergebnisse der Divisionen.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

3542 : 14 =253

28 (2 * 14)

   74 (rest 7 und 4 runter holen)

    70 (5 * 14)

         42 ( rest 4, 2 runter holen)

          42 (3 * 14)

Rest 0

Bidde ;D

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Vielleicht 14 mal irgendwas . Solange ausprobieren bis es geht.

Antwort bewerten Vielen Dank für Deine Bewertung

Was möchtest Du wissen?